Stefanía Óskarsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
128 25.11.2002 – 10.12.2002: 14. þm. RV, S SÓ*, aðalmaður: Katrín Fjeldsted
127 15.03.2002 – 27.03.2002: 19. þm. RV, S SÓ*, aðalmaður: Ásta Möller
21.11.2001 – 14.12.2001: 6. þm. RV, S SÓ*, aðalmaður: Lára Margrét Ragnarsdóttir
30.10.2001 – 13.11.2001: 3. þm. RV, S SÓ*, aðalmaður: Geir H. Haarde
126 12.10.2000 – 30.10.2000: 19. þm. RV, S SÓ*, aðalmaður: Ásta Möller