Björn Leví Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
155 10.09.2024 – : 6. þm. RS, P BLG
154 18.11.2023 – 09.09.2024: 6. þm. RS, P BLG
06.11.2023 – 17.11.2023: 6. þm. RS, P BLG með varamann
12.09.2023 – 05.11.2023: 6. þm. RS, P BLG
153 10.06.2023 – 11.09.2023: 6. þm. RS, P BLG
05.06.2023 – 09.06.2023: 6. þm. RS, P BLG með varamann
27.02.2023 – 04.06.2023: 6. þm. RS, P BLG
20.02.2023 – 26.02.2023: 6. þm. RS, P BLG með varamann
30.01.2023 – 19.02.2023: 6. þm. RS, P BLG
23.01.2023 – 29.01.2023: 6. þm. RS, P BLG með varamann
13.09.2022 – 22.01.2023: 6. þm. RS, P BLG
13.09.2022 – 13.09.2022: 6. þm. RS, P BLG
13.09.2022 – 13.09.2022: 6. þm. RS, P BLG
152 23.05.2022 – 12.09.2022: 6. þm. RS, P BLG
16.05.2022 – 22.05.2022: 6. þm. RS, P BLG með varamann
29.12.2021 – 15.05.2022: 6. þm. RS, P BLG
27.12.2021 – 28.12.2021: 6. þm. RS, P BLG með varamann
01.12.2021 – 26.12.2021: 6. þm. RS, P BLG
01.12.2021 – 01.12.2021: 6. þm. RS, P BLG
25.09.2021 – 01.12.2021: 6. þm. RS, P BLG
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 11. þm. RS, P BLG
150 10.09.2019 – 30.09.2020: 11. þm. RS, P BLG
149 24.09.2018 – 09.09.2019: 11. þm. RS, P BLG
17.09.2018 – 23.09.2018: 11. þm. RS, P BLG með varamann
11.09.2018 – 16.09.2018: 11. þm. RS, P BLG
148 13.06.2018 – 10.09.2018: 11. þm. RS, P BLG
12.06.2018 – 12.06.2018: 11. þm. RS, P BLG með varamann
14.12.2017 – 11.06.2018: 11. þm. RS, P BLG
28.10.2017 – 13.12.2017: 11. þm. RS, P BLG
147 12.09.2017 – 27.10.2017: 7. þm. RN, P BLG
146 29.10.2016 – 11.09.2017: 7. þm. RN, P BLG
Varaþingmaður:
145 07.12.2015 – 14.12.2015: 12. þm. SV, P BLG fyrir Birgittu Jónsdóttur
16.10.2015 – 23.10.2015: 12. þm. SV, P BLG fyrir Birgittu Jónsdóttur
144 09.10.2014 – 20.10.2014: 12. þm. SV, P BLG fyrir Birgittu Jónsdóttur
143 17.03.2014 – 24.03.2014: 12. þm. SV, P BLG fyrir Birgittu Jónsdóttur
Embætti þingflokks:
155 10.09.2024 – : varaformaður þingflokks
154 12.09.2023 – 09.09.2024: varaformaður þingflokks
153 09.01.2023 – 11.09.2023: varaformaður þingflokks
Forsetaembætti:
153 13.09.2022 – 13.09.2022: 5. varaforseti
152 01.12.2021 – 12.09.2022: 5. varaforseti
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 5. varaforseti