Eiríkur Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
15 01.07.1899 – 26.08.1899: þm. Sn, - EirG neðri deild
14 01.07.1897 – 26.08.1897: þm. Sn, - EirG neðri deild
13 01.07.1895 – 24.08.1895: þm. Sn, - EirG neðri deild
12 01.08.1894 – 28.08.1894: þm. Sn, - EirG neðri deild