Erlingur Friðjónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. Ak, A EF efri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. Ak, A EF efri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. Ak, A EF efri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. Ak, A EF efri deild
Formaður nefnda:
43 14.02.1931 – 14.04.1931: efri deild sjávarútvegsnefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: efri deild sjávarútvegsnefnd
41 15.02.1929 – 18.05.1929: efri deild sjávarútvegsnefnd
40 19.01.1928 – 18.04.1928: efri deild sjávarútvegsnefnd