Guðmundur Karlsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 9. þm. LA, S GK efri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 9. þm. LA, S GK efri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 9. þm. LA, S GK efri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 9. þm. LA, S GK efri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 5. þm. SL, S GK efri deild
100 14.03.1979 – 23.05.1979: 5. þm. SL, S GK efri deild
10.10.1978 – 25.02.1979: 5. þm. SL, S GK efri deild
Forsetaembætti:
101 10.10.1979 – 11.12.1979: skrifari Ed. efri deild
100 10.10.1978 – 09.10.1979: skrifari Ed. efri deild