Ingvar Pálmason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
65 22.07.1946 – 19.09.1946: 1. þm. SM, F IngP efri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 1. þm. SM, F IngP efri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 1. þm. SM, F IngP efri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 1. þm. SM, F IngP efri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 1. þm. SM, F IngP efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 2. þm. SM, F IngP efri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 2. þm. SM, F IngP efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 2. þm. SM, F IngP efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 2. þm. SM, F IngP efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 2. þm. SM, F IngP efri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 2. þm. SM, F IngP efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 2. þm. SM, F IngP efri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 2. þm. SM, F IngP efri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 2. þm. SM, F IngP efri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 2. þm. SM, F IngP efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 2. þm. SM, F IngP efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 2. þm. SM, F IngP efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 2. þm. SM, F IngP efri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 2. þm. SM, F IngP efri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 2. þm. SM, F IngP efri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 2. þm. SM, F IngP efri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 2. þm. SM, F IngP efri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 2. þm. SM, F IngP efri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 2. þm. SM, F IngP efri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 2. þm. SM, F IngP efri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 2. þm. SM, F IngP efri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: 2. þm. SM, F IngP efri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: 2. þm. SM, F IngP efri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: 2. þm. SM, F IngP efri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: 2. þm. SM, F IngP efri deild
Formaður nefnda:
59 16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild sjávarútvegsnefnd
58 13.10.1941 – 21.11.1941: efri deild sjávarútvegsnefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: efri deild sjávarútvegsnefnd
54 15.02.1939 – 05.01.1940: efri deild sjávarútvegsnefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: efri deild sjávarútvegsnefnd
52 09.10.1937 – 22.12.1937: efri deild sjávarútvegsnefnd
51 15.02.1937 – 20.04.1937: efri deild iðnaðarnefnd
15.02.1937 – 20.04.1937: efri deild sjávarútvegsnefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: efri deild iðnaðarnefnd
15.02.1936 – 09.05.1936: efri deild sjávarútvegsnefnd
49 15.02.1935 – 23.12.1935: efri deild sjávarútvegsnefnd
48 01.10.1934 – 22.12.1934: efri deild sjávarútvegsnefnd
46 15.02.1933 – 03.06.1933: efri deild fjárhagsnefnd
15.02.1933 – 03.06.1933: efri deild sjávarútvegsnefnd
45 15.02.1932 – 06.06.1932: efri deild fjárhagsnefnd
15.02.1932 – 06.06.1932: efri deild sjávarútvegsnefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: efri deild fjárhagsnefnd
15.07.1931 – 24.08.1931: efri deild sjávarútvegsnefnd
43 14.02.1931 – 14.04.1931: efri deild allsherjarnefnd
14.02.1931 – 14.04.1931: efri deild fjárhagsnefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: efri deild fjárhagsnefnd
41 15.02.1929 – 18.05.1929: efri deild fjárhagsnefnd
40 19.01.1928 – 18.04.1928: efri deild fjárhagsnefnd
19.01.1928 – 18.04.1928: efri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
Forsetaembætti:
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 2. varaforseti Ed. efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 2. varaforseti Ed. efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 2. varaforseti Ed. efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 2. varaforseti Ed. efri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 1. varaforseti Ed. efri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 1. varaforseti Ed. efri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 1. varaforseti Ed. efri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 1. varaforseti Ed. efri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 2. varaforseti Ed. efri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 2. varaforseti Ed. efri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 2. varaforseti Ed. efri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 2. varaforseti Ed. efri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
65 22.07.1946 – 19.09.1946: aldursf. neðri deild
22.07.1946 – 19.09.1946: aldursf. sþ.
64 01.10.1945 – 29.04.1946: aldursf. efri deild
01.10.1945 – 29.04.1946: aldursf. sþ.
63 10.01.1944 – 03.03.1945: aldursf. efri deild
10.01.1944 – 03.03.1945: aldursf. sþ.
62 15.04.1943 – 17.12.1943: aldursf. efri deild
15.04.1943 – 17.12.1943: aldursf. sþ.
61 14.11.1942 – 14.04.1943: aldursf. efri deild
14.11.1942 – 14.04.1943: aldursf. sþ.
60 04.08.1942 – 09.09.1942: aldursf. efri deild
04.08.1942 – 09.09.1942: aldursf. sþ.
59 16.02.1942 – 05.07.1942: aldursf. efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: aldursf. efri deild
13.10.1941 – 21.11.1941: aldursf. sþ.
57 09.07.1941 – 10.07.1941: aldursf. efri deild
09.07.1941 – 10.07.1941: aldursf. sþ.
56 15.02.1941 – 17.06.1941: aldursf. efri deild
15.02.1941 – 17.06.1941: aldursf. sþ.
55 15.02.1940 – 24.04.1940: aldursf. sþ.
15.02.1940 – 24.04.1940: aldursf. efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: aldursf. sþ.
15.02.1939 – 05.01.1940: aldursf. efri deild
53 15.02.1938 – 15.02.1938: aldursf. sþ.
15.02.1938 – 15.02.1938: aldursf. efri deild
52 09.10.1937 – 09.10.1937: aldursf. sþ.
09.10.1937 – 09.10.1937: aldursf. efri deild
51 15.02.1937 – 15.02.1937: aldursf. efri deild
50 15.02.1936 – 15.02.1936: aldursf. efri deild
49 15.02.1935 – 15.02.1935: aldursf. efri deild
48 01.10.1934 – 01.10.1934: aldursf. efri deild