Jón J. Aðils - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
24 01.07.1913 – 13.09.1913: 2. þm. Rv, H JJA neðri deild
23 15.07.1912 – 26.08.1912: 2. þm. Rv, Sb JJA neðri deild
Formaður nefnda:
24 01.07.1913 – 13.09.1913: neðri deild nefnd um 12. mál á 24. löggjafarþingi
01.07.1913 – 13.09.1913: neðri deild nefnd um 13. mál á 24. löggjafarþingi
01.07.1913 – 13.09.1913: neðri deild nefnd um 14. mál á 24. löggjafarþingi
01.07.1913 – 13.09.1913: neðri deild nefnd um 97. mál á 24. löggjafarþingi