Jón Kjartansson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 5. þm. NV, F JK neðri deild
90 19.12.1969 – 04.05.1970: 5. þm. NV, F JK neðri deild
10.10.1969 – 02.12.1969: 5. þm. NV, F JK neðri deild
Varaþingmaður:
89 27.02.1969 – 11.03.1969: 3. þm. NV, F JK efri deild, aðalmaður: Ólafur Jóhannesson
88 27.03.1968 – 14.04.1968: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
16.01.1968 – 04.03.1968: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
15.11.1967 – 09.12.1967: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
87 01.02.1967 – 18.02.1967: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
86 14.04.1966 – 27.04.1966: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
85 22.02.1965 – 15.03.1965: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
84 06.05.1964 – 14.05.1964: 1. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Skúli Guðmundsson
12.02.1964 – 25.02.1964: 3. þm. NV, F JK efri deild, aðalmaður: Ólafur Jóhannesson
01.11.1963 – 17.11.1963: 5. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson
83 14.02.1963 – 26.02.1963: 3. þm. NV, F JK efri deild, aðalmaður: Ólafur Jóhannesson
19.11.1962 – 04.12.1962: 3. þm. NV, F JK efri deild, aðalmaður: Ólafur Jóhannesson
81 21.03.1961 – 29.03.1961: 5. þm. NV, F JKf neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson
80 23.05.1960 – 03.06.1960: 5. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson
02.12.1959 – 30.01.1960: 5. þm. NV, F JK neðri deild, aðalmaður: Björn Pálsson