Árni Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
113 10.10.1990 – 12.05.1991: 3. þm. NE, A ÁrnG neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: 3. þm. NE, A ÁrnG neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: 3. þm. NE, A ÁrnG neðri deild
110 10.05.1988 – 09.10.1988: 3. þm. NE, A ÁrnG neðri deild
10.10.1987 – 24.04.1988: 3. þm. NE, A ÁrnG neðri deild
105 14.12.1982 – 22.04.1983: 6. þm. NE, A ÁG neðri deild
11.10.1982 – 18.11.1982: 6. þm. NE, A ÁG neðri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 6. þm. NE, A ÁG neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 6. þm. NE, A ÁG neðri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 6. þm. NE, A ÁG neðri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 11. þm. LA, A ÁG neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 11. þm. LA, A ÁG neðri deild
Varaþingmaður:
109 12.11.1986 – 26.11.1986: 6. þm. LA, A ÁG efri deild, aðalmaður: Karl Steinar Guðnason
106 14.11.1983 – 27.11.1983: 6. þm. LA, A ÁG efri deild, aðalmaður: Karl Steinar Guðnason
Formaður nefnda:
113 10.10.1990 – 13.05.1991: sþ. atvinnumálanefnd
112 10.10.1989 – 09.10.1990: sþ. atvinnumálanefnd
111 10.10.1988 – 09.10.1989: neðri deild sjávarútvegsnefnd
10.10.1988 – 09.10.1989: sþ. atvinnumálanefnd
110 10.10.1987 – 09.10.1988: neðri deild landbúnaðarnefnd
102 12.12.1979 – 10.10.1980: neðri deild samgöngunefnd
Forsetaembætti:
113 10.10.1990 – 12.05.1991: forseti Nd. neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: forseti Nd. neðri deild
101 10.10.1979 – 11.12.1979: forseti Nd. neðri deild
100 10.10.1978 – 09.10.1979: skrifari Nd. neðri deild