Karl Guðjónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 6. þm. SL, U KGuðj efri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
89 16.03.1969 – 17.05.1969: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
15.12.1968 – 02.03.1969: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
10.10.1968 – 01.12.1968: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
88 19.03.1968 – 20.04.1968: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
10.10.1967 – 04.03.1968: 6. þm. SL, Ab KGuðj efri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 6. þm. SL, Ab KGuðj neðri deild
82 18.02.1962 – 18.04.1962: 6. þm. SL, Ab KGuðj neðri deild
10.10.1961 – 31.01.1962: 6. þm. SL, Ab KGuðj neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 6. þm. SL, Ab KGuðj neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 6. þm. SL, Ab KGuðj neðri deild
79 21.07.1959 – 11.08.1959: 7. þm. LA, Ab KGuðj neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 2. þm. LA, Ab KGuðj neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 2. þm. LA, Ab KGuðj neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: 2. þm. LA, Ab KGuðj neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 9. þm. LA, SaS KGuðj neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 9. þm. LA, SaS KGuðj neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 9. þm. LA, SaS KGuðj neðri deild
Varaþingmaður:
86 15.11.1965 – 30.11.1965: 5. þm. LA, Ab KGuðj neðri deild, aðalmaður: Ragnar Arnalds
Formaður nefnda:
79 21.07.1959 – 11.08.1959: sþ. fl
78 10.10.1958 – 15.05.1959: sþ. fl
77 10.10.1957 – 05.06.1958: sþ. fl
76 10.10.1956 – 01.06.1957: sþ. fl