Lárus Helgason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. VS, F LH neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. VS, F LH neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. VS, F LH neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. VS, F LH neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. VS, F LH neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. VS, F LH neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. VS, F LH neðri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. VS, F LH neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. VS, F LH neðri deild
Formaður nefnda:
46 15.02.1933 – 03.06.1933: neðri deild iðnaðarnefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: neðri deild landbúnaðarnefnd
43 14.02.1931 – 14.04.1931: neðri deild landbúnaðarnefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: neðri deild landbúnaðarnefnd
41 15.02.1929 – 18.05.1929: neðri deild landbúnaðarnefnd
40 19.01.1928 – 18.04.1928: neðri deild landbúnaðarnefnd