Lúðvík Bergvinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
136 01.02.2009 – 25.04.2009: 5. þm. SU, Sf LB
01.10.2008 – 01.02.2009: 5. þm. SU, Sf LB*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 5. þm. SU, Sf LB*
134 24.05.2007 – 30.09.2007: 5. þm. SU, Sf LB*
12.05.2007 – 24.05.2007: 5. þm. SU, Sf LB
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 4. þm. SU, Sf LB
132 01.10.2005 – 30.09.2006: 4. þm. SU, Sf LB
131 01.10.2004 – 30.09.2005: 4. þm. SU, Sf LB
130 21.05.2004 – 01.10.2004: 4. þm. SU, Sf LB
01.10.2003 – 22.03.2004: 4. þm. SU, Sf LB
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 4. þm. SU, Sf LB
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 6. þm. SL, Sf LB
127 22.10.2001 – 01.10.2002: 6. þm. SL, Sf LB
01.10.2001 – 08.10.2001: 6. þm. SL, Sf LB
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 6. þm. SL, Sf LB
125 20.03.2000 – 02.10.2000: 6. þm. SL, Sf LB
01.10.1999 – 06.03.2000: 6. þm. SL, Sf LB
124 08.05.1999 – 01.10.1999: 6. þm. SL, Sf LB
123 19.02.1999 – 08.05.1999: 6. þm. SL, Sf LB
01.10.1998 – 19.02.1999: 6. þm. SL, JA LB
122 01.10.1997 – 01.10.1998: 6. þm. SL, JA LB
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 6. þm. SL, JA LB
120 30.10.1995 – 30.09.1996: 6. þm. SL, A LB
02.10.1995 – 16.10.1995: 6. þm. SL, A LB
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 6. þm. SL, A LB
Embætti þingflokks:
136 01.10.2008 – 25.04.2009: formaður þingflokks
135 01.10.2007 – 30.09.2008: formaður þingflokks
134 04.06.2007 – 30.09.2007: formaður þingflokks