Magnús Torfi Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
97 19.11.1975 – 10.10.1976: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
10.10.1975 – 19.10.1975: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
96 25.11.1974 – 09.10.1975: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
29.10.1974 – 29.10.1974: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 3. þm. LA, SF MÓ neðri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 9. þm. RV, SF MÓ efri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 9. þm. RV, SF MÓ efri deild
92 06.03.1972 – 09.10.1972: 9. þm. RV, SF MÓ efri deild
21.12.1971 – 21.02.1972: 9. þm. RV, SF MÓ efri deild
11.10.1971 – 14.12.1971: 9. þm. RV, SF MÓ efri deild
Ráðherraembætti:
95 18.07.1974 – 28.10.1974: félagsmálaráðherra neðri deild
18.07.1974 – 28.10.1974: ráðherra Hagstofu Íslands neðri deild
18.07.1974 – 28.10.1974: menntamálaráðherra neðri deild
18.07.1974 – 28.10.1974: samgönguráðherra neðri deild
94 10.10.1973 – 17.07.1974: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
10.10.1973 – 17.07.1974: menntamálaráðherra efri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
10.10.1972 – 09.10.1973: menntamálaráðherra efri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
11.10.1971 – 09.10.1972: menntamálaráðherra efri deild
Forsetaembætti:
99 10.10.1977 – 09.10.1978: 1. varaforseti Nd. neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 1. varaforseti Nd. neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 1. varaforseti Nd. neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 1. varaforseti Nd. neðri deild