Ólafur Ragnar Grímsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
120 02.10.1995 – 10.04.1996: 8. þm. RN, Ab ÓRG
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 8. þm. RN, Ab ÓRG
118 01.10.1994 – 08.04.1995: 8. þm. RN, Ab ÓRG
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 8. þm. RN, Ab ÓRG
116 09.05.1993 – 30.09.1993: 8. þm. RN, Ab ÓRG
17.08.1992 – 28.04.1993: 8. þm. RN, Ab ÓRG
115 27.04.1992 – 17.08.1992: 8. þm. RN, Ab ÓRG
01.10.1991 – 01.04.1992: 8. þm. RN, Ab ÓRG
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 8. þm. RN, Ab ÓRG neðri deild
108 13.11.1985 – 13.12.1985: 7. þm. RV, Ab ÓRG neðri deild
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 11. þm. RV, Ab ÓRG efri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 11. þm. RV, Ab ÓRG efri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 11. þm. RV, Ab ÓRG efri deild
102 02.05.1980 – 10.10.1980: 11. þm. RV, Ab ÓRG efri deild
12.12.1979 – 17.04.1980: 11. þm. RV, Ab ÓRG efri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 3. þm. LA, Ab ÓRG efri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 3. þm. LA, Ab ÓRG efri deild
Varaþingmaður:
113 11.10.1990 – 25.10.1990: 5. þm. RN, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Geir Gunnarsson
111 14.03.1989 – 22.03.1989: 5. þm. RN, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Geir Gunnarsson
18.10.1988 – 07.11.1988: 5. þm. RN, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Geir Gunnarsson
110 10.10.1987 – 27.10.1987: 5. þm. RN, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Geir Gunnarsson
107 18.03.1985 – 10.04.1985: 3. þm. RV, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Svavar Gestsson
106 14.02.1984 – 01.04.1984: 7. þm. RV, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Guðmundur J. Guðmundsson
21.11.1983 – 20.12.1983: 7. þm. RV, Ab ÓRG neðri deild, aðalmaður: Guðmundur J. Guðmundsson
97 20.10.1975 – 18.11.1975: 3. þm. LA, SF ÓRG neðri deild, aðalmaður: Magnús Torfi Ólafsson
96 30.10.1974 – 24.11.1974: 3. þm. LA, SF ÓRG neðri deild, aðalmaður: Magnús Torfi Ólafsson
Ráðherraembætti:
113 10.10.1990 – 13.05.1991: fjármálaráðherra
112 10.10.1989 – 13.05.1990: fjármálaráðherra
111 10.10.1988 – 22.05.1989: fjármálaráðherra
Formaður nefnda:
105 11.10.1982 – 21.06.1983: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
11.10.1982 – 21.06.1983: efri deild menntamálanefnd
104 10.10.1981 – 10.10.1982: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
10.10.1981 – 10.10.1982: efri deild menntamálanefnd
103 10.10.1980 – 10.10.1981: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
10.10.1980 – 10.10.1981: efri deild menntamálanefnd
102 12.12.1979 – 10.10.1980: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
101 10.10.1979 – 12.12.1979: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd
10.10.1979 – 12.12.1979: efri deild menntamálanefnd
100 10.10.1978 – 23.05.1979: efri deild félagsmálanefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: efri deild menntamálanefnd
Forseti Íslands:
145 08.09.2015 – 01.08.2016: f.Ísl.
144 09.09.2014 – 07.09.2015: f.Ísl.
143 30.09.2013 – 08.09.2014: f.Ísl.
142 27.04.2013 – 30.09.2013: f.Ísl.
141 11.09.2012 – 26.04.2013: f.Ísl.
140 01.10.2011 – 10.09.2012: f.Ísl.
139 01.10.2010 – 30.09.2011: f.Ísl.
138 01.10.2009 – 30.09.2010: f.Ísl.
137 25.04.2009 – 30.09.2009: f.Ísl.
136 01.10.2008 – 25.04.2009: f.Ísl.
135 01.10.2007 – 30.09.2008: f.Ísl.
134 12.05.2007 – 30.09.2007: f.Ísl.
133 01.10.2006 – 11.05.2007: f.Ísl.
132 01.10.2005 – 30.09.2006: f.Ísl.
131 01.10.2004 – 30.09.2005: f.Ísl.
130 01.10.2003 – 01.10.2004: f.Ísl.
129 10.05.2003 – 30.09.2003: f.Ísl.
128 01.10.2002 – 10.05.2003: f.Ísl.
127 01.10.2001 – 29.09.2002: f.Ísl.
126 02.10.2000 – 30.09.2001: f.Ísl.
125 01.10.1999 – 02.10.2000: f.Ísl.
124 07.06.1999 – 01.10.1999: f.Ísl.
123 01.10.1998 – 04.06.1999: f.Ísl.
122 01.10.1997 – 01.10.1998: f.Ísl.
121 01.10.1996 – 01.10.1997: f.Ísl.
120 01.08.1996 – 30.09.1996: f.Ísl.