Ragnar Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
87 12.04.1967 – 19.04.1967: 6. þm. LA, S RJ neðri deild
Varaþingmaður:
90 24.11.1969 – 07.12.1969: 5. þm. SL, S RJ efri deild, aðalmaður: Steinþór Gestsson
89 14.05.1969 – 16.05.1969: 1. þm. SL, S RJ neðri deild, aðalmaður: Ingólfur Jónsson
88 20.03.1968 – 02.04.1968: 11. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Bjartmar Guðmundsson
08.02.1968 – 09.03.1968: 10. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Sverrir Júlíusson
87 06.03.1967 – 18.03.1967: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
14.11.1966 – 26.11.1966: 11. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
11.10.1966 – 29.10.1966: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
86 18.04.1966 – 30.04.1966: 8. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Bjartmar Guðmundsson
28.03.1966 – 16.04.1966: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
16.02.1966 – 20.03.1966: 11. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
13.12.1965 – 16.12.1965: 1. þm. SL, S RJ neðri deild, aðalmaður: Ingólfur Jónsson
09.10.1965 – 21.11.1965: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
85 28.04.1965 – 08.05.1965: 8. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Bjartmar Guðmundsson
29.03.1965 – 18.04.1965: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
11.11.1964 – 23.11.1964: 3. þm. SL, S RJ neðri deild, aðalmaður: Guðlaugur Gíslason
84 04.05.1964 – 14.05.1964: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
26.11.1963 – 09.12.1963: 6. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Davíð Ólafsson
30.10.1963 – 23.11.1963: 11. þm. LA, S RJ neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason