Árni M. Mathiesen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
136 01.02.2009 – 25.04.2009: 1. þm. SU, S ÁMM
01.10.2008 – 01.02.2009: 1. þm. SU, S ÁMM*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 1. þm. SU, S ÁMM*
134 12.05.2007 – 30.09.2007: 1. þm. SU, S ÁMM*
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 1. þm. SV, S ÁMM*
132 01.10.2005 – 30.09.2006: 1. þm. SV, S ÁMM*
131 27.09.2005 – 30.09.2005: 1. þm. SV, S ÁMM*
09.05.2005 – 27.09.2005: 1. þm. SV, S ÁMM*
01.10.2004 – 25.04.2005: 1. þm. SV, S ÁMM*
130 17.05.2004 – 01.10.2004: 1. þm. SV, S ÁMM*
01.10.2003 – 03.05.2004: 1. þm. SV, S ÁMM*
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 1. þm. SV, S ÁMM*
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 1. þm. RN, S ÁMM*
127 06.12.2001 – 01.10.2002: 1. þm. RN, S ÁMM*
01.10.2001 – 21.11.2001: 1. þm. RN, S ÁMM*
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 1. þm. RN, S ÁMM*
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 1. þm. RN, S ÁMM*
124 28.05.1999 – 01.10.1999: 1. þm. RN, S ÁMM*
08.05.1999 – 28.05.1999: 1. þm. RN, S ÁMM*
123 01.10.1998 – 08.05.1999: 2. þm. RN, S ÁMM*
122 01.10.1997 – 01.10.1998: 2. þm. RN, S ÁMM*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 2. þm. RN, S ÁMM*
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 2. þm. RN, S ÁMM*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 2. þm. RN, S ÁMM*
118 01.10.1994 – 08.04.1995: 3. þm. RN, S ÁMM*
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 3. þm. RN, S ÁMM*
116 17.08.1992 – 30.09.1993: 3. þm. RN, S ÁMM*
115 01.10.1991 – 17.08.1992: 3. þm. RN, S ÁMM*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 3. þm. RN, S ÁMM neðri deild
Ráðherraembætti:
136 01.10.2008 – 01.02.2009: fjármálaráðherra
135 01.10.2007 – 30.09.2008: fjármálaráðherra
134 12.05.2007 – 30.09.2007: fjármálaráðherra
133 01.10.2006 – 11.05.2007: fjármálaráðherra
132 01.10.2005 – 30.09.2006: fjármálaráðherra
131 27.09.2005 – 30.09.2005: fjármálaráðherra
01.10.2004 – 27.09.2005: sjávarútvegsráðherra
130 01.10.2003 – 01.10.2004: sjávarútvegsráðherra
129 10.05.2003 – 30.09.2003: sjávarútvegsráðherra
128 01.10.2002 – 10.05.2003: sjávarútvegsráðherra
127 01.10.2001 – 29.09.2002: sjávarútvegsráðherra
126 02.10.2000 – 30.09.2001: sjávarútvegsráðherra
125 01.10.1999 – 02.10.2000: sjávarútvegsráðherra
124 28.05.1999 – 01.10.1999: sjávarútvegsráðherra
Formaður nefnda:
115 01.10.1991 – 17.08.1992: samgöngunefnd
114 16.05.1991 – 30.09.1991: samgöngunefnd