Stefán Valgeirsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
113 19.11.1990 – 12.05.1991: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
10.10.1990 – 04.11.1990: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
112 11.04.1990 – 09.10.1990: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
10.10.1989 – 18.03.1990: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
111 11.04.1989 – 09.10.1989: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
10.10.1988 – 03.01.1989: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
110 22.03.1988 – 09.10.1988: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
10.10.1987 – 06.03.1988: 6. þm. NE, SJF SV neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 3. þm. NE, F SV neðri deild
108 10.10.1985 – 09.10.1986: 3. þm. NE, F SV neðri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: 3. þm. NE, F SV neðri deild
106 30.04.1984 – 09.10.1984: 3. þm. NE, F SV neðri deild
23.04.1983 – 11.04.1984: 3. þm. NE, F SV neðri deild
105 22.11.1982 – 22.04.1983: 2. þm. NE, F SV neðri deild
11.10.1982 – 01.11.1982: 2. þm. NE, F SV neðri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 2. þm. NE, F SV neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 2. þm. NE, F SV neðri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 2. þm. NE, F SV neðri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 5. þm. NE, F SV neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 5. þm. NE, F SV neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 3. þm. NE, F SV neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 3. þm. NE, F SV neðri deild
97 30.03.1976 – 10.10.1976: 3. þm. NE, F SV neðri deild
10.10.1975 – 14.03.1976: 3. þm. NE, F SV neðri deild
96 07.04.1975 – 09.10.1975: 3. þm. NE, F SV neðri deild
29.10.1974 – 26.01.1975: 3. þm. NE, F SV neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 3. þm. NE, F SV neðri deild
94 06.12.1973 – 29.06.1974: 3. þm. NE, F SV neðri deild
05.11.1973 – 12.11.1973: 3. þm. NE, F SV neðri deild
10.10.1973 – 04.11.1973: 4. þm. NE, F SV neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 4. þm. NE, F SV neðri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 4. þm. NE, F SV neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 5. þm. NE, F SV neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 5. þm. NE, F SV neðri deild
89 10.10.1968 – 17.05.1969: 5. þm. NE, F SV neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 5. þm. NE, F SV neðri deild
Formaður nefnda:
109 10.10.1986 – 09.10.1987: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1986 – 09.10.1987: neðri deild samgöngunefnd
108 10.10.1985 – 09.10.1986: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1985 – 09.10.1986: neðri deild samgöngunefnd
107 10.10.1984 – 10.10.1985: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1984 – 10.10.1985: neðri deild samgöngunefnd
106 10.10.1983 – 09.10.1984: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1983 – 09.10.1984: neðri deild samgöngunefnd
105 11.10.1982 – 21.06.1983: neðri deild samgöngunefnd
104 10.10.1981 – 10.10.1982: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1981 – 10.10.1982: neðri deild samgöngunefnd
103 10.10.1980 – 10.10.1981: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1980 – 10.10.1981: neðri deild samgöngunefnd
102 12.12.1979 – 10.10.1980: neðri deild landbúnaðarnefnd
100 10.10.1978 – 23.05.1979: neðri deild landbúnaðarnefnd
99 10.10.1977 – 06.05.1978: neðri deild landbúnaðarnefnd
98 11.10.1976 – 04.05.1977: neðri deild landbúnaðarnefnd
97 10.10.1975 – 19.05.1976: neðri deild landbúnaðarnefnd
96 29.10.1974 – 16.05.1975: neðri deild landbúnaðarnefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: neðri deild landbúnaðarnefnd
94 10.10.1973 – 09.05.1974: neðri deild landbúnaðarnefnd
93 10.10.1972 – 18.04.1973: neðri deild félagsmálanefnd
10.10.1972 – 18.04.1973: neðri deild landbúnaðarnefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: neðri deild landbúnaðarnefnd