Steingrímur Hermannsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
117 31.01.1994 – 01.05.1994: 7. þm. RN, F StH
01.10.1993 – 07.12.1993: 7. þm. RN, F StH
116 17.08.1992 – 30.09.1993: 7. þm. RN, F StH
115 11.11.1991 – 17.08.1992: 7. þm. RN, F StH
01.10.1991 – 30.10.1991: 7. þm. RN, F StH
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 7. þm. RN, F StH neðri deild
113 13.03.1991 – 12.05.1991: 3. þm. RN, F StH neðri deild
04.12.1990 – 24.02.1991: 3. þm. RN, F StH neðri deild
10.10.1990 – 18.11.1990: 3. þm. RN, F StH neðri deild
112 28.11.1989 – 09.10.1990: 3. þm. RN, F StH neðri deild
10.10.1989 – 12.11.1989: 3. þm. RN, F StH neðri deild
111 21.05.1989 – 09.10.1989: 3. þm. RN, F StH neðri deild
23.03.1989 – 07.05.1989: 3. þm. RN, F StH neðri deild
20.12.1988 – 12.03.1989: 3. þm. RN, F StH neðri deild
10.10.1988 – 04.12.1988: 3. þm. RN, F StH neðri deild
110 12.05.1988 – 09.10.1988: 3. þm. RN, F StH neðri deild
19.04.1988 – 26.04.1988: 3. þm. RN, F StH neðri deild
16.02.1988 – 28.02.1988: 3. þm. RN, F StH neðri deild
29.12.1987 – 31.01.1988: 3. þm. RN, F StH neðri deild
10.10.1987 – 24.11.1987: 3. þm. RN, F StH neðri deild
109 10.03.1987 – 09.10.1987: 2. þm. VF, F StH neðri deild
11.11.1986 – 22.02.1987: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1986 – 19.10.1986: 2. þm. VF, F StH neðri deild
108 19.03.1986 – 09.10.1986: 2. þm. VF, F StH neðri deild
05.11.1985 – 03.03.1986: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1985 – 20.10.1985: 2. þm. VF, F StH neðri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: 2. þm. VF, F StH neðri deild
106 08.12.1983 – 09.10.1984: 2. þm. VF, F StH neðri deild
23.04.1983 – 23.11.1983: 2. þm. VF, F StH neðri deild
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 2. þm. VF, F StH neðri deild
104 19.12.1981 – 10.10.1982: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1981 – 07.12.1981: 2. þm. VF, F StH neðri deild
103 20.05.1981 – 10.10.1981: 2. þm. VF, F StH neðri deild
21.12.1980 – 04.05.1981: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1980 – 08.12.1980: 2. þm. VF, F StH neðri deild
102 27.05.1980 – 28.05.1980: 2. þm. VF, F StH neðri deild
08.04.1980 – 05.05.1980: 2. þm. VF, F StH neðri deild
12.12.1979 – 24.03.1980: 2. þm. VF, F StH neðri deild
101 15.10.1979 – 12.12.1979: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1979 – 15.10.1979: 2. þm. VF, F StH neðri deild
100 19.03.1979 – 23.05.1979: 2. þm. VF, F StH neðri deild
10.10.1978 – 26.02.1979: 2. þm. VF, F StH neðri deild
99 24.04.1978 – 06.05.1978: 2. þm. VF, F StH efri deild
19.12.1977 – 09.04.1978: 2. þm. VF, F StH efri deild
10.10.1977 – 04.12.1977: 2. þm. VF, F StH efri deild
98 27.02.1977 – 09.10.1977: 2. þm. VF, F StH efri deild
21.12.1976 – 06.02.1977: 2. þm. VF, F StH efri deild
11.10.1976 – 17.11.1976: 2. þm. VF, F StH efri deild
97 28.10.1975 – 10.10.1976: 2. þm. VF, F StH efri deild
10.10.1975 – 10.10.1975: 2. þm. VF, F StH efri deild
96 03.04.1975 – 09.10.1975: 2. þm. VF, F StH efri deild
29.10.1974 – 17.03.1975: 2. þm. VF, F StH efri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 2. þm. VF, F StH efri deild
94 06.03.1974 – 29.06.1974: 1. þm. VF, F StH efri deild
10.10.1973 – 13.02.1974: 1. þm. VF, F StH efri deild
93 18.04.1973 – 09.10.1973: 1. þm. VF, F StH efri deild
10.10.1972 – 13.04.1973: 1. þm. VF, F StH efri deild
92 24.04.1972 – 09.10.1972: 1. þm. VF, F StH efri deild
21.12.1971 – 10.04.1972: 1. þm. VF, F StH efri deild
17.11.1971 – 12.12.1971: 1. þm. VF, F StH efri deild
11.10.1971 – 31.10.1971: 1. þm. VF, F StH efri deild
Varaþingmaður:
91 17.02.1971 – 07.04.1971: 3. þm. VF, F StH efri deild, aðalmaður: Bjarni Guðbjörnsson
89 02.12.1968 – 20.12.1968: 3. þm. VF, F StH efri deild, aðalmaður: Bjarni Guðbjörnsson
Ráðherraembætti:
113 10.10.1990 – 13.05.1991: forsætisráðherra neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: forsætisráðherra neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: forsætisráðherra neðri deild
110 10.10.1987 – 09.10.1988: utanríkisráðherra neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: forsætisráðherra neðri deild
108 10.10.1985 – 09.10.1986: forsætisráðherra neðri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: forsætisráðherra neðri deild
106 10.10.1983 – 09.10.1984: forsætisráðherra neðri deild
105 11.10.1982 – 21.06.1983: samgönguráðherra neðri deild
11.10.1982 – 21.06.1983: sjávarútvegsráðherra neðri deild
104 10.10.1981 – 09.10.1982: samgönguráðherra neðri deild
10.10.1981 – 09.10.1982: sjávarútvegsráðherra neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: samgönguráðherra neðri deild
10.10.1980 – 10.10.1981: sjávarútvegsráðherra neðri deild
102 08.02.1980 – 10.10.1980: samgönguráðherra neðri deild
08.02.1980 – 10.10.1980: sjávarútvegsráðherra neðri deild
101 10.10.1979 – 15.10.1979: dómsmálaráðherra neðri deild
100 10.10.1978 – 09.10.1979: dómsmálaráðherra neðri deild
10.10.1978 – 09.10.1979: landbúnaðarráðherra neðri deild
Formaður nefnda:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: efri deild sjávarútvegsnefnd
10.10.1977 – 06.05.1978: efri deild iðnaðarnefnd
98 11.10.1976 – 04.05.1977: efri deild sjávarútvegsnefnd
11.10.1976 – 04.05.1977: efri deild iðnaðarnefnd
97 10.10.1975 – 19.05.1976: efri deild sjávarútvegsnefnd
10.10.1975 – 19.05.1976: efri deild iðnaðarnefnd
96 29.10.1974 – 16.05.1975: efri deild sjávarútvegsnefnd
29.10.1974 – 16.05.1975: efri deild iðnaðarnefnd
94 10.10.1973 – 09.05.1974: efri deild iðnaðarnefnd
93 10.10.1972 – 18.04.1973: efri deild iðnaðarnefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: efri deild iðnaðarnefnd
Forsetaembætti:
99 10.10.1977 – 09.10.1978: 2. varaforseti Ed. efri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 2. varaforseti Ed. efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 2. varaforseti Ed. efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 2. varaforseti Ed. efri deild