Tryggvi Þórhallsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. St, Bæ TrÞ neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. St, F TrÞ neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. St, F TrÞ neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. St, F TrÞ neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. St, F TrÞ neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. St, F TrÞ neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. St, F TrÞ neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. St, F TrÞ neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: þm. St, F TrÞ neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. St, F TrÞ neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. St, F TrÞ neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. St, F TrÞ neðri deild
Ráðherraembætti:
45 15.02.1932 – 03.06.1932: atvinnumálaráðherra
15.02.1932 – 03.06.1932: forsætisráðherra
44 20.08.1931 – 24.08.1931: atvinnumálaráðherra
15.07.1931 – 19.08.1931: dómsmálaráðherra
15.07.1931 – 19.08.1931: fjármálaráðherra
15.07.1931 – 24.08.1931: forsætisráðherra
43 14.02.1931 – 14.04.1931: atvinnumálaráðherra
14.02.1931 – 14.04.1931: forsætisráðherra
42 17.01.1930 – 28.06.1930: atvinnumálaráðherra
17.01.1930 – 28.06.1930: forsætisráðherra
41 15.02.1929 – 18.05.1929: atvinnumálaráðherra
15.02.1929 – 07.03.1929: fjármálaráðherra
15.02.1929 – 18.05.1929: forsætisráðherra
15.02.1929 – 18.05.1929: samgönguráðherra
40 19.01.1928 – 18.04.1928: atvinnumálaráðherra
19.01.1928 – 18.04.1928: forsætisráðherra
19.01.1928 – 18.04.1928: samgönguráðherra
Formaður nefnda:
46 15.02.1933 – 03.06.1933: neðri deild kreppunefnd
39 09.02.1927 – 19.05.1927: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
Forsetaembætti:
46 15.02.1933 – 03.06.1933: forseti sþ.
39 09.02.1927 – 19.05.1927: 1. varaforseti Sþ. sþ.
09.02.1927 – 19.05.1927: skrifari Nd. neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: skrifari Nd. neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: skrifari Nd. neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: skrifari Nd. neðri deild