Þorsteinn Thorsteinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
6 01.07.1885 – 27.08.1885: 1. þm. Íf, - ÞorstTh neðri deild
5 02.07.1883 – 27.08.1883: 1. þm. Íf, - ÞorstTh neðri deild
4 01.07.1881 – 27.08.1881: 1. þm. Íf, - ÞorstTh neðri deild