Sæunn Stefánsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 11. þm. RN, F SæS*
132 05.09.2006 – 30.09.2006: 11. þm. RN, F SæS*
Varaþingmaður:
132 07.03.2006 – 21.03.2006: 11. þm. RN, F SæS*, aðalmaður: Guðjón Ólafur Jónsson
17.01.2006 – 06.02.2006: 11. þm. RN, F SæS*, aðalmaður: Árni Magnússon
131 24.11.2004 – 08.12.2004: 7. þm. RN, F SæS*, aðalmaður: Halldór Ásgrímsson