Atli Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
141 20.02.2013 – 27.04.2013: 4. þm. SU, U AtlG
11.02.2013 – 20.02.2013: 4. þm. SU, U AtlG með varamann
11.09.2012 – 11.02.2013: 4. þm. SU, U AtlG
140 20.02.2012 – 10.09.2012: 4. þm. SU, U AtlG
06.02.2012 – 20.02.2012: 4. þm. SU, U AtlG með varamann
14.11.2011 – 06.02.2012: 4. þm. SU, U AtlG
24.10.2011 – 14.11.2011: 4. þm. SU, U AtlG með varamann
01.10.2011 – 24.10.2011: 4. þm. SU, U AtlG
139 22.03.2011 – 30.09.2011: 4. þm. SU, U AtlG
01.12.2010 – 22.03.2011: 4. þm. SU, Vg AtlG*
25.10.2010 – 01.12.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG* með varamann
25.10.2010 – 25.10.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG*
01.10.2010 – 25.10.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG* með varamann
01.10.2010 – 01.10.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG*
138 01.01.2010 – 30.09.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG*
07.12.2009 – 01.01.2010: 4. þm. SU, Vg AtlG* með varamann
01.10.2009 – 07.12.2009: 4. þm. SU, Vg AtlG*
137 29.06.2009 – 30.09.2009: 4. þm. SU, Vg AtlG*
03.06.2009 – 29.06.2009: 4. þm. SU, Vg AtlG* með varamann
25.04.2009 – 03.06.2009: 4. þm. SU, Vg AtlG*
136 01.10.2008 – 25.04.2009: 7. þm. SU, Vg AtlG
135 13.09.2008 – 30.09.2008: 7. þm. SU, Vg AtlG
02.09.2008 – 12.09.2008: 7. þm. SU, Vg AtlG með varamann
14.04.2008 – 02.09.2008: 7. þm. SU, Vg AtlG
31.03.2008 – 14.04.2008: 7. þm. SU, Vg AtlG með varamann
01.10.2007 – 31.03.2008: 7. þm. SU, Vg AtlG
134 12.05.2007 – 30.09.2007: 7. þm. SU, Vg AtlG
Varaþingmaður:
132 19.04.2006 – 04.05.2006: 8. þm. RN, Vg AtlG fyrir Kolbrúnu Halldórsdóttur
131 07.03.2005 – 23.03.2005: 8. þm. RN, Vg AtlG fyrir Kolbrúnu Halldórsdóttur
130 05.02.2004 – 29.03.2004: 8. þm. RN, Vg AtlG fyrir Kolbrúnu Halldórsdóttur
Formaður nefnda:
140 01.10.2011 – 23.04.2012: saksóknarnefnd
139 07.12.2010 – 30.09.2011: saksóknarnefnd
01.10.2010 – 23.03.2011: sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd
138 15.01.2010 – 30.09.2010: þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis
01.10.2009 – 30.09.2010: sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd
137 19.05.2009 – 30.09.2009: sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd
136 12.02.2009 – 25.04.2009: sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd