Bjarni Jónsson frá Vogi - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. Da, Se BJ neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. Da, Se BJ neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. Da, Bo BJ neðri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. Da, Se BJ neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. Da, Se BJ neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. Da, Se BJ neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. Da, Se BJ neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: þm. Da, Se BJ neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: þm. Da, Se BJ neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: þm. Da, Se BJ neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: þm. Da, Se BJ neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: þm. Da, Se BJ neðri deild
26 07.07.1915 – 15.09.1915: þm. Da, Se BJ neðri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: þm. Da, Se BJ neðri deild
24 01.07.1913 – 13.09.1913: þm. Da, Se BJ neðri deild
23 15.07.1912 – 26.08.1912: þm. Da, Se BJ neðri deild
22 15.02.1911 – 10.05.1911: þm. Da, Se BJ neðri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: þm. Da, Se BJ neðri deild
Formaður nefnda:
35 15.02.1923 – 14.05.1923: neðri deild 35_vatnmn
33 15.02.1921 – 21.05.1921: neðri deild menntamálanefnd
28 02.07.1917 – 17.09.1917: neðri deild menntamálanefnd
25 01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 96. mál á 25. löggjafarþingi
22 15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 13. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 70. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 9. mál á 22. löggjafarþingi
21 15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 133. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 42. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 7. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild pen
Forsetaembætti:
35 15.02.1923 – 14.05.1923: 2. varaforseti Nd. neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: 2. varaforseti Nd. neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: 2. varaforseti Nd. neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: 2. varaforseti Nd. neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: 2. varaforseti Nd. neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: 2. varaforseti Nd. neðri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: skrifari Nd. neðri deild