Anna Kristín Sigurðardóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
116 24.11.1992 – 04.01.1993: 4. þm. SL, Ab AKS, aðalmaður: Margrét Frímannsdóttir
115 03.04.1992 – 27.04.1992: 4. þm. SL, Ab AKS, aðalmaður: Margrét Frímannsdóttir
07.10.1991 – 21.10.1991: 4. þm. SL, Ab AKS, aðalmaður: Margrét Frímannsdóttir