Hilmar S. Hálfdánarson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
87 10.11.1966 – 22.11.1966: 2. þm. LA, A HSH neðri deild, aðalmaður: Birgir Finnsson
86 03.05.1966 – 05.05.1966: 4. þm. LA, A HSH efri deild, aðalmaður: Jón Þorsteinsson