Ingi R. Helgason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
86 02.12.1965 – 14.12.1965: 5. þm. LA, Ab IRH neðri deild, aðalmaður: Ragnar Arnalds
08.10.1965 – 29.11.1965: 3. þm. LA, Ab IRH neðri deild, aðalmaður: Eðvarð Sigurðsson
82 06.11.1961 – 21.11.1961: 4. þm. LA, Ab IRH neðri deild, aðalmaður: Hannibal Valdimarsson