Jón Sveinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
109 23.02.1987 – 09.03.1987: 5. þm. VL, F JSv efri deild, aðalmaður: Davíð Aðalsteinsson
108 07.04.1986 – 21.04.1986: 5. þm. VL, F JSv efri deild, aðalmaður: Davíð Aðalsteinsson
28.02.1986 – 16.03.1986: 2. þm. VL, F JSv neðri deild, aðalmaður: Alexander Stefánsson
106 08.03.1984 – 21.03.1984: 5. þm. VL, F JSv efri deild, aðalmaður: Davíð Aðalsteinsson
23.02.1984 – 07.03.1984: 2. þm. VL, F JSv neðri deild, aðalmaður: Alexander Stefánsson
104 09.11.1981 – 29.11.1981: 3. þm. VL, F JSv efri deild, aðalmaður: Davíð Aðalsteinsson
102 28.05.1980 – 29.05.1980: 3. þm. VL, F JSv efri deild, aðalmaður: Davíð Aðalsteinsson
14.04.1980 – 27.04.1980: 1. þm. VL, F JSv neðri deild, aðalmaður: Alexander Stefánsson