Kristinn Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
75 24.01.1956 – 06.02.1956: 5. þm. LA, A KGunn neðri deild, aðalmaður: Emil Jónsson
09.10.1955 – 30.10.1955: 7. þm. LA, A KGunn neðri deild, aðalmaður: Eggert G. Þorsteinsson
74 11.03.1955 – 12.05.1955: 10. þm. LA, A KGunn efri deild, aðalmaður: Guðmundur Í. Guðmundsson