Siggeir Björnsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
109 11.11.1986 – 25.11.1986: 6. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal
108 12.03.1986 – 31.03.1986: 1. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Þorsteinn Pálsson
107 04.02.1985 – 18.02.1985: 6. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal
106 07.02.1984 – 20.02.1984: 6. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal
105 17.01.1983 – 31.01.1983: 6. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal
104 09.03.1982 – 23.03.1982: 6. þm. SL, S SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal
102 09.04.1980 – 22.04.1980: 6. þm. SL, U SiggB neðri deild, aðalmaður: Eggert Haukdal