Sigurgeir Kristjánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
91 02.03.1971 – 20.03.1971: 4. þm. SL, F SK efri deild, aðalmaður: Björn Fr. Björnsson
88 21.02.1968 – 09.03.1968: 4. þm. SL, F SK efri deild, aðalmaður: Björn Fr. Björnsson