Ásta B. Þorsteinsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
123 01.10.1998 – 12.10.1998: 15. þm. RV, JA ÁÞ
122 27.01.1998 – 01.10.1998: 15. þm. RV, JA ÁÞ
Varaþingmaður:
122 11.11.1997 – 02.12.1997: 9. þm. RV, JA ÁÞ, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson
121 18.11.1996 – 16.12.1996: 9. þm. RV, JA ÁÞ, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson
120 22.05.1996 – 25.06.1996: 9. þm. RV, A ÁÞ, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson
02.10.1995 – 16.10.1995: 9. þm. RV, A ÁÞ, aðalmaður: Jón Baldvin Hannibalsson