Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 549. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1162 — 549. mál.
1. Hvaða nefndir, þ.m.t. ráð, verkefnisstjórnir og starfshópa, hefur ráðuneytið sett á stofn á tímabilinu 20. mars 2012 – 20. janúar 2013?
2. Hvað sitja margir í framangreindum nefndum? Hvert er hlutverk þeirra, er skipun þeirra samkvæmt heimild eða fyrirmælum í lögum, hver er skipunartíminn og hverjar þeirra hafa lokið störfum? Hver er launakostnaðurinn, sundurliðaður eftir nefndum?
3. Hvað hefur hver nefnd marga starfsmenn, hver er launakostnaður þeirra og eru einhverjir starfsmenn þeirra verktakar og ef svo er, hvað heita þeir og hvað hafa þeir fengið greitt úr ríkissjóði?
Óskað er eftir upplýsingum um það hvaða einstaklingar hafa verið skipaðir, tilnefndir eða valdir með öðrum hætti til setu í þessum nefndum, ráðum, verkefnisstjórnum og starfshópum, hver hafi skipað eða eftir atvikum tilnefnt þá og hvort störfin eru launuð eða ólaunuð.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið stofnaði 20 nefndir, ráð, verkefnisstjórnir eða starfshópa á tímabilinu frá 20. mars 2012 til 20. janúar 2013. Af þeim eru 8 nefndir skipaðar samkvæmt lögum en 12 samkvæmt ákvörðun ráðherra. Í nefndunum sitja 92 nefndarmenn. Sjá nánari upplýsingar í meðfylgjandi töflum.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1162 — 549. mál.
Svar
mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur
um nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópa.
1. Hvaða nefndir, þ.m.t. ráð, verkefnisstjórnir og starfshópa, hefur ráðuneytið sett á stofn á tímabilinu 20. mars 2012 – 20. janúar 2013?
2. Hvað sitja margir í framangreindum nefndum? Hvert er hlutverk þeirra, er skipun þeirra samkvæmt heimild eða fyrirmælum í lögum, hver er skipunartíminn og hverjar þeirra hafa lokið störfum? Hver er launakostnaðurinn, sundurliðaður eftir nefndum?
3. Hvað hefur hver nefnd marga starfsmenn, hver er launakostnaður þeirra og eru einhverjir starfsmenn þeirra verktakar og ef svo er, hvað heita þeir og hvað hafa þeir fengið greitt úr ríkissjóði?
Óskað er eftir upplýsingum um það hvaða einstaklingar hafa verið skipaðir, tilnefndir eða valdir með öðrum hætti til setu í þessum nefndum, ráðum, verkefnisstjórnum og starfshópum, hver hafi skipað eða eftir atvikum tilnefnt þá og hvort störfin eru launuð eða ólaunuð.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið stofnaði 20 nefndir, ráð, verkefnisstjórnir eða starfshópa á tímabilinu frá 20. mars 2012 til 20. janúar 2013. Af þeim eru 8 nefndir skipaðar samkvæmt lögum en 12 samkvæmt ákvörðun ráðherra. Í nefndunum sitja 92 nefndarmenn. Sjá nánari upplýsingar í meðfylgjandi töflum.
Nefndir sem skipaðar voru á tímabilinu 20.3.2012–20.1.2013.
Nefnd | Skipun | Dags. skipunar | Lok | Starfs- menn | Launa- kostn. |
Dómnefnd v. samkeppni um hönnun viðbyggingar Menntaskólans við Sund | Lögbundin nefnd | 31.3.2012 | 31.12.2012 | Nei | 2.455.425 |
Nefnd um samvinnu, verkaskiptingu og sameiningu háskóla á Íslandi | Lögbundin nefnd | 14.12.2012 | 1.3.2013 | Nei | |
Samráðsnefnd um framtíðarsýn íslenskrar bókaútgáfu | Lögbundin nefnd | 17.1.2013 | 1.9.2013 | Nei | |
Starfshópur um sýningu í Þjóðmenningarhúsinu | Lögbundin nefnd | 22.11.2012 | Opið | Nei | |
Stjórn Miðstöðvar íslenskra bókmennta 2013–2016 | Lögbundin nefnd | 15.1.2013 | 14.1.2016 | Nei | |
Stjórn vinnustaðanámssjóðs 2012–2016 | Lögbundin nefnd | 14.12.2012 | 31.12.2016 | Nei | |
Úrskurðarnefnd vegna kostnaðar við skólagöngu fósturbarna, sbr. reglugerð nr. 547/2012 um skólagöngu fósturbarna | Lögbundin nefnd | 23.10.2012 | 23.3.2016 | Nei | |
Ráðgjafanefnd gæðaráðs íslenskra háskóla | Lögbundin nefnd | 15.1.2013 | 31.12.2014 | Nei | |
Stýrihópur fyrir framkvæmd þingsályktunar um afgerandi lagalega sérstöðu Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi | Starfshópur án formlegrar skipunar | 3.5.2012 | 19.1.2013 | Nei | |
Byggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla Suðurlands | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 28.11.2012 | Opið | Nei | |
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 4.12.2012 | 31.12.2016 | Nei | |
Formleg viðræðunefnd um endurskoðun á gild- andi samningi Fjölís við ráðuneytið vegna ljósritunar í skólum landsins frá 20. september 2001 | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 30.11.2012 | 31.12.2016 | Nei | |
Landsnefnd um minni heimsins | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 12.11.2012 | 11.11.2015 | Nei | |
Nefnd um aðgang stjórnmálahreyfinga og frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 12.11.2012 | 1.12.2013 | Nei | 687.970 |
Starfshópur fyrir löggjöf um starfsemi frístundaheimila | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðh. | 11.12.2012 | Í vinnslu | Nei | |
Starfshópur til að gera tillögur um samstarf á sviði menntatölfræði | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 22.11.2012 | Opið | Nei | |
Starfshópur um samskipti kirkju og skóla | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 4.10.2012 | 1.12.2012 | Nei | |
Samráðsnefnd um uppbyggingu skapandi greina | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 3.12.2012 | 31.1.2016 | Nei | 160.000 |
Verkefnisstjórn fyrir Menningarlandið 2013 | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 8.11.2012 | 31.5.2013 | Nei | |
Verkefnisstjórn Léttara lífs, heilsueflingar í leikskólum | Verkefnisnefnd skv. ákvörðun ráðherra | 22.2.2012 | 13.12.2012 | Nei |
Nefndarmenn í nefndum sem skipað var í á tímabilinu 20.3.2012–20.1.2013.
Nefnd | Nafn | Hlutverk | Skipun |
Byggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla Suðurlands | Þráinn Sigurðsson | Formaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh. |
Valtýr Valtýsson | Nefndarmaður | ||
Ísólfur Gylfi Pálmason | Nefndarmaður | ||
Vigfús Halldórsson | Nefndarmaður | ||
Marta Guðrún Skúladóttir | Nefndarmaður | ||
Ásta Stefánsdóttir | Nefndarmaður | ||
Dómnefnd v. samkeppni um hönnun viðbyggingar Menntaskólans við Sund | Þórir Ólafsson | Formaður | Lögbundin nefnd |
Þráinn Sigurðsson | Nefndarmaður | ||
Hörður Harðarson | Nefndarmaður | ||
Dagný Helgadóttir | Nefndarmaður | ||
Sigríður Ólafsdóttir | Nefndarmaður | ||
Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara | Skipan nefndarmanna ekki komin í gögn | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . | |
Formleg viðræðunefnd um endurskoðun á gildandi samningi Fjölís við ráðuneytið vegna ljósritunar í skólum landsins frá 20. september 2001 | Leifur Eysteinsson | Formaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Jón Yngvi Jóhannsson | Nefndarmaður | ||
Halldóra Friðjónsdóttir | Nefndarmaður | ||
Helga Sigrún Harðardóttir | Nefndarmaður | ||
Landsnefnd um minni heimsins | Eiríkur G Guðmundsson | Nefndarmaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Bjarki Sveinbjörnsson | Nefndarmaður | ||
Guðrún Nordal | Formaður | ||
Ingibjörg St Sverrisdóttir | Nefndarmaður | ||
Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir | Nefndarmaður | ||
Nefnd um aðgang stjórnmálahreyfinga og fram- bjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga | Finnur Geir Beck | Formaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Friðrik Þór Guðmundsson | Nefndarmaður | ||
Eysteinn Eyjólfsson | Nefndarmaður | ||
Björn Jónas Þorláksson | Nefndarmaður | ||
Sunna Gunnars Marteinsdóttir | Nefndarmaður | ||
Svanhildur Hólm Valsdóttir | Nefndarmaður | ||
Nefnd um samvinnu, verkaskiptingu og sameiningu háskóla á Íslandi | Magnús Lyngdal Magnússon | Formaður | Lögbundin nefnd |
Ásmundur Einar Daðason | Nefndarmaður | ||
Herdís Þorgeirsdóttir | Nefndarmaður | ||
Tryggvi Þór Herbertsson | Nefndarmaður | ||
Sigríður Ólafsdóttir | Nefndarmaður | ||
Andrea Sigrún Hjálmsdóttir | Nefndarmaður | ||
Ráðgjafanefnd gæðaráðs íslenskra háskóla | Skipan nefndarmanna ekki komin í gögn | Lögbundin nefnd | |
Samráðsnefnd um framtíðarsýn íslenskrar bókaútgáfu | Njörður Sigurjónsson | Formaður | Lögbundin nefnd |
Stefán Pálsson | Nefndarmaður | ||
Kristján B. Jónasson | Nefndarmaður | ||
Ingibjörg Ásgeirsdóttir | Nefndarmaður | ||
Davíð Stefánsson | Nefndarmaður | ||
Samráðsnefnd um uppbyggingu skapandi greina | Skipan nefndarmanna ekki komin í gögn | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . | |
Starfshópur fyrir löggjöf um starfsemi frístundaheimila | Skipan nefndarmanna ekki komin í gögn | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . | |
Starfshópur til að gera tillögur um samstarf á sviði menntatölfræði | Stefán Baldursson | Nefndarmaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Magnús Sigmundur Magnússon | Nefndarmaður | ||
Ásta Melitta Urbancic | Nefndarmaður | ||
Starfshópur um samskipti kirkju og skóla | Þórður Ingi Bjarnason | Nefndarmaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Jóhann Björnsson | Nefndarmaður | ||
Þórður Árni Hjaltested | Nefndarmaður | ||
Gunnar J Gunnarsson | Nefndarmaður | ||
Erna Guðrún Árnadóttir | Formaður | ||
Halla Jónsdóttir | Nefndarmaður | ||
Kolbrún Vigfúsdóttir | Nefndarmaður | ||
Guðrún Aðalbjörg Sigurðardóttir | Nefndarmaður | ||
Starfshópur um sýningu í Þjóðmenningarhúsinu | Halldór Runólfsson | Nefndarmaður | Lögbundin nefnd |
Eiríkur G Guðmundsson | Nefndarmaður | ||
Margrét Hallgrímsdóttir | Formaður | ||
Guðrún Nordal | Nefndarmaður | ||
Ingibjörg St Sverrisdóttir | Nefndarmaður | ||
Guðrún Dager Garðarsdóttir | Nefndarmaður | ||
Stjórn Miðstöðvar íslenskra bókmennta 2013–2016 | Sigurður Svavarsson | Nefndarmaður | Lögbundin nefnd |
Hrefna Haraldsdóttir | Formaður | ||
Hlín Agnarsdóttir | Nefndarmaður | ||
Þórunn Sigurðardóttir | Nefndarmaður | ||
Stjórn vinnustaðanámssjóðs | Ólafur Grétar Kristjánsson | Formaður | Lögbundin nefnd |
Ari Sigurðsson | Nefndarmaður | ||
Jón Björgvin Stefánsson | Nefndarmaður | ||
Níels Sigurður Olgeirsson | Nefndarmaður | ||
Sigurgeir Sveinsson | Nefndarmaður | ||
Birna Ólafsdóttir | Nefndarmaður | ||
Katrín Dóra Þorsteinsdóttir | Nefndarmaður | ||
Sigurbjörg Birgisdóttir | Nefndarmaður | ||
Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir | Nefndarmaður | ||
Stýrihópur fyrir framkvæmd þingsályktunar um afgerandi lagalega sérstöðu Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi | Tryggvi Björgvinsson | Nefndarmaður | Starfshópur án forml. skipunar |
Davíð Logi Sigurðsson | Nefndarmaður | ||
Smári Páll McCarthy | Nefndarmaður | ||
Ása Ólafsdóttir | Nefndarmaður | ||
Halla Gunnarsdóttir | Nefndarmaður | ||
Elfa Ýr Gylfadóttir | Nefndarmaður | ||
Úrskurðarnefnd vegna kostnaðar við skólagöngu fósturbarna, sbr. reglugerð nr. 547/2012 um skóla- göngu fósturbarna | Eiríkur Hermannsson | Nefndarmaður | Lögbundin nefnd |
Hrefna Friðriksdóttir | Formaður | ||
Heiða Björg Pálmadóttir | Nefndarmaður | ||
Úthlutunarnefnd Launasjóðs hönnuða | Stefán Bogi Stefánsson | Nefndarmaður | Lögbundin nefnd |
Verkefnisstjórn fyrir Menningarlandið 2013 | Eyþór H Ólafsson | Nefndarmaður | Verkefnisnefnd skv. ákv. ráðh . |
Magnús Karel Hannesson | Nefndarmaður | ||
Karitas H. Gunnarsdóttir | Formaður | ||
Dorothee Katrin Lubecki | Nefndarmaður | ||
Helga Haraldsdóttir | Nefndarmaður | ||
Verkefnisstjórn Léttara lífs, heilsueflingar í leikskólum | Hermann Valsson | Nefndarmaður | Verkefnisnefnd |
Áki Árnason | Nefndarmaður | skv. ákv. rh. | |
Erlingur Sigurður Jóhannsson | Nefndarmaður | ||
Védís Grönvold | Nefndarmaður | ||
Kristín Dýrfjörð | Nefndarmaður | ||
Bára Heiða Sigurjónsdóttir | Nefndarmaður | ||
Björk Ólafsdóttir | Nefndarmaður | ||
Margrét Björnsdóttir | Nefndarmaður | ||
Björk Óttarsdóttir | Nefndarmaður | ||
Klara Eiríka Finnbogadóttir | Nefndarmaður |