Eðvarð Sigurðsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 6. þm. RV, Ab EðS neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 6. þm. RV, Ab EðS neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 7. þm. RV, Ab EðS neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 7. þm. RV, Ab EðS neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 7. þm. RV, Ab EðS neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 7. þm. RV, Ab EðS neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 7. þm. RV, Ab EðS neðri deild
94 17.03.1974 – 29.06.1974: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
10.10.1973 – 03.02.1974: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
93 20.02.1973 – 09.10.1973: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
10.10.1972 – 06.02.1973: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
92 20.05.1972 – 09.10.1972: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
07.02.1972 – 19.03.1972: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
11.10.1971 – 19.01.1972: 8. þm. RV, Ab EðS neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
89 09.12.1968 – 17.05.1969: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
10.10.1968 – 24.11.1968: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
88 18.02.1968 – 20.04.1968: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
10.10.1967 – 30.01.1968: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 3. þm. LA, Ab EðS neðri deild
86 18.02.1966 – 05.05.1966: 3. þm. LA, Ab EðS neðri deild
29.11.1965 – 17.02.1966: 3. þm. LA, Ab EðS neðri deild
08.10.1965 – 29.11.1965: 3. þm. LA, Ab EÐS neðri deild með varamann
85 10.10.1964 – 12.05.1965: 3. þm. LA, Ab EðS neðri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 3. þm. LA, Ab EðS neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
82 22.11.1961 – 18.04.1962: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
10.10.1961 – 05.11.1961: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 2. þm. LA, Ab EðS neðri deild
Varaþingmaður:
77 04.11.1957 – 21.11.1957: 3. þm. Rv, Ab EðS neðri deild, aðalmaður: Einar Olgeirsson
76 12.02.1957 – 08.03.1957: 3. þm. Rv, Ab EðS neðri deild, aðalmaður: Einar Olgeirsson
Formaður nefnda:
94 10.10.1973 – 09.05.1974: neðri deild iðnaðarnefnd
93 10.10.1972 – 18.04.1973: neðri deild iðnaðarnefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: neðri deild iðnaðarnefnd
Forsetaembætti:
100 10.10.1978 – 09.10.1979: 2. varaforseti Nd. neðri deild
95 18.07.1974 – 28.10.1974: 1. varaforseti
94 10.10.1973 – 17.07.1974: 2. varaforseti
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 2. varaforseti