Vilhjálmur Þór - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Ráðherraembætti:
63 10.01.1944 – 21.10.1944: utanríkisráðherra
62 15.04.1943 – 17.12.1943: utanríkisráðherra
61 16.12.1942 – 15.04.1943: utanríkisráðherra