Birna Sigurjónsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
122 03.03.1998 – 17.03.1998: 12. þm. RN, SK BirnS, aðalmaður: Kristín Halldórsdóttir
121 03.02.1997 – 24.02.1997: 12. þm. RN, SK BirnS, aðalmaður: Kristín Halldórsdóttir