Helgi Hrafn Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
151 26.05.2021 – 24.09.2021: 3. þm. RN, P HHG
14.12.2020 – 25.05.2021: 3. þm. RN, P HHG
23.11.2020 – 13.12.2020: 3. þm. RN, P HHG með varamann
18.11.2020 – 22.11.2020: 3. þm. RN, P HHG
01.10.2020 – 17.11.2020: 3. þm. RN, P HHG
150 10.09.2019 – 30.09.2020: 3. þm. RN, P HHG
149 12.04.2019 – 09.09.2019: 3. þm. RN, P HHG
15.01.2019 – 11.04.2019: 3. þm. RN, P HHG með varamann
18.09.2018 – 14.01.2019: 3. þm. RN, P HHG
11.09.2018 – 17.09.2018: 3. þm. RN, P HHG með varamann
11.09.2018 – 11.09.2018: 3. þm. RN, P HHG
148 13.06.2018 – 10.09.2018: 3. þm. RN, P HHG
28.05.2018 – 12.06.2018: 3. þm. RN, P HHG með varamann
14.12.2017 – 27.05.2018: 3. þm. RN, P HHG
28.10.2017 – 14.12.2017: 3. þm. RN, P HHG
145 14.10.2016 – 28.10.2016: 10. þm. RN, P HHG
10.10.2016 – 14.10.2016: 10. þm. RN, P HHG með varamann
23.11.2015 – 10.10.2016: 10. þm. RN, P HHG
16.11.2015 – 23.11.2015: 10. þm. RN, P HHG með varamann
08.09.2015 – 16.11.2015: 10. þm. RN, P HHG
144 27.03.2015 – 07.09.2015: 10. þm. RN, P HHG
24.03.2015 – 27.03.2015: 10. þm. RN, P HHG með varamann
02.03.2015 – 24.03.2015: 10. þm. RN, P HHG
23.02.2015 – 02.03.2015: 10. þm. RN, P HHG með varamann
06.10.2014 – 23.02.2015: 10. þm. RN, P HHG
22.09.2014 – 06.10.2014: 10. þm. RN, P HHG með varamann
09.09.2014 – 22.09.2014: 10. þm. RN, P HHG
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 10. þm. RN, P HHG
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 10. þm. RN, P HHG
Embætti þingflokks:
151 01.10.2020 – 11.04.2021: formaður þingflokks
148 20.11.2017 – 10.09.2018: varaformaður þingflokks
145 08.09.2015 – 28.10.2016: varaformaður þingflokks
144 09.09.2014 – 07.09.2015: formaður þingflokks
143 30.09.2013 – 08.09.2014: varaformaður þingflokks
142 06.06.2013 – 30.09.2013: varaformaður þingflokks
Forsetaembætti:
150 10.09.2019 – 30.09.2020: 5. varaforseti
149 29.08.2019 – 09.09.2019: 5. varaforseti