Guðlaugur Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 13. þm. SL, S GuðlG neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
90 28.04.1970 – 04.05.1970: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
10.10.1969 – 14.04.1970: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
89 10.10.1968 – 17.05.1969: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
86 05.05.1966 – 05.05.1966: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
08.10.1965 – 13.04.1966: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
85 21.04.1965 – 12.05.1965: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
24.11.1964 – 05.04.1965: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
10.10.1964 – 10.11.1964: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
82 18.04.1962 – 18.04.1962: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
10.10.1961 – 07.03.1962: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 3. þm. SL, S GuðlG neðri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: þm. Vm, S GuðlG efri deild
Formaður nefnda:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
90 10.10.1969 – 04.05.1970: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
89 10.10.1968 – 17.05.1969: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
88 10.10.1967 – 20.04.1968: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
87 10.10.1966 – 19.04.1967: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
86 10.10.1965 – 05.05.1966: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
85 10.10.1964 – 12.05.1965: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
84 10.10.1963 – 14.05.1964: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd