Gunnar Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
94 09.05.1974 – 29.06.1974: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
06.02.1974 – 18.03.1974: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1973 – 24.01.1974: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
93 19.02.1973 – 09.10.1973: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1972 – 31.01.1973: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
92 20.05.1972 – 09.10.1972: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
26.10.1971 – 14.05.1972: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
11.10.1971 – 11.10.1971: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
90 19.12.1969 – 04.05.1970: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1969 – 16.12.1969: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
89 17.05.1969 – 17.05.1969: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
23.10.1968 – 05.05.1969: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1968 – 10.10.1968: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
87 19.04.1967 – 19.04.1967: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1966 – 05.04.1967: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
86 06.12.1965 – 05.05.1966: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
08.10.1965 – 24.10.1965: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
85 12.05.1965 – 12.05.1965: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1964 – 25.04.1965: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
84 10.10.1963 – 04.05.1964: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
83 11.03.1963 – 07.04.1963: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1962 – 17.02.1963: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
82 18.04.1962 – 18.04.1962: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
23.10.1961 – 01.04.1962: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1961 – 23.10.1961: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild með varamann
81 21.12.1960 – 19.03.1961: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
10.10.1960 – 04.12.1960: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
80 20.11.1959 – 31.03.1960: 2. þm. NV, S GunnG neðri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: 2. þm. Sk, S GunnG efri deild
Varaþingmaður:
76 29.04.1957 – 12.05.1957: 2. þm. Sk, S GGísl neðri deild, aðalmaður: Jón Sigurðsson
74 13.04.1955 – 12.05.1955: 2. þm. Sk, S GGísl neðri deild, aðalmaður: Jón Sigurðsson
Formaður nefnda:
87 10.10.1966 – 19.04.1967: neðri deild landbúnaðarnefnd
86 10.10.1965 – 05.05.1966: neðri deild landbúnaðarnefnd
85 10.10.1964 – 12.05.1965: neðri deild landbúnaðarnefnd
84 10.10.1963 – 14.05.1964: neðri deild landbúnaðarnefnd
83 10.10.1962 – 20.04.1963: neðri deild landbúnaðarnefnd
82 10.10.1961 – 18.04.1962: neðri deild landbúnaðarnefnd
81 10.10.1960 – 18.04.1961: neðri deild landbúnaðarnefnd
80 20.11.1959 – 03.06.1960: neðri deild landbúnaðarnefnd
Forsetaembætti:
94 10.10.1973 – 17.07.1974: 1. varaforseti Nd. neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 1. varaforseti Nd. neðri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 1. varaforseti Nd. neðri deild
91 10.10.1970 – 10.10.1971: 2. varaforseti Nd. neðri deild