Jón Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: þm. VS, F JG neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: þm. VS, F JG neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. VS, F JG neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. VS, F JG neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. VS, F JG neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. VS, F JG neðri deild
Forsetaembætti:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. varaforseti Nd. neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. varaforseti Nd. neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. varaforseti Nd. neðri deild