Kjartan Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 3. þm. VF, Ab KÓ neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 3. þm. VF, Ab KÓ neðri deild
Varaþingmaður:
107 10.06.1985 – 10.10.1985: 10. þm. LA, Ab KÓ neðri deild, aðalmaður: Guðrún Helgadóttir
106 23.02.1984 – 07.03.1984: 10. þm. LA, Ab KÓ neðri deild, aðalmaður: Guðrún Helgadóttir
99 21.11.1977 – 15.12.1977: 5. þm. LA, Ab KÓ neðri deild, aðalmaður: Svava Jakobsdóttir
96 28.01.1975 – 24.02.1975: 5. þm. LA, Ab KÓ neðri deild, aðalmaður: Svava Jakobsdóttir
19.11.1974 – 19.12.1974: 5. þm. LA, Ab KÓ neðri deild, aðalmaður: Svava Jakobsdóttir