Ásberg Sigurðsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 4. þm. VF, S ÁS neðri deild
90 01.03.1970 – 04.05.1970: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild
Varaþingmaður:
94 11.02.1974 – 08.05.1974: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
93 16.10.1972 – 28.10.1972: 5. þm. VF, S ÁS efri deild, aðalmaður: Þorvaldur Garðar Kristjánsson
92 15.03.1972 – 30.04.1972: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild, aðalmaður: Matthías Bjarnason
89 26.02.1969 – 11.03.1969: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild, aðalmaður: Sigurður Bjarnason
88 11.03.1968 – 30.03.1968: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild, aðalmaður: Sigurður Bjarnason
14.02.1968 – 27.02.1968: 2. þm. VF, S ÁS neðri deild, aðalmaður: Sigurður Bjarnason
Formaður nefnda:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild samgöngumálanefnd
10.10.1970 – 07.04.1971: sþ. samvinnunefnd samgöngumála