Magnús Kristjánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 4. þm. LA, F MK efri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: 4. þm. LA, F MK efri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. Ak, F MK neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. Ak, H MK neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. Ak, H MK neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. Ak, H MK neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: þm. Ak, H MK efri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: þm. Ak, H MK efri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: þm. Ak, H MK efri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: þm. Ak, H MK efri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: þm. Ak, H MK efri deild
26 07.07.1915 – 15.09.1915: þm. Ak, H MK neðri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: þm. Ak, H MK neðri deild
24 01.07.1913 – 13.09.1913: þm. Ak, Sb MK neðri deild
20 01.07.1907 – 14.09.1907: þm. Ak, H MKr neðri deild
19 01.07.1905 – 29.08.1905: þm. Ak, H MKr neðri deild
Ráðherraembætti:
40 19.01.1928 – 18.04.1928: fjármálaráðherra
Formaður nefnda:
35 15.02.1923 – 14.05.1923: neðri deild fjárhagsnefnd
34 15.02.1922 – 26.04.1922: neðri deild fjárhagsnefnd
15.02.1922 – 26.04.1922: neðri deild sjávarútvegsnefnd
15.02.1922 – 26.04.1922: sþ. kjörbréfanefnd
33 15.02.1921 – 21.05.1921: neðri deild fjárhagsnefnd
15.02.1921 – 21.05.1921: neðri deild sjávarútvegsnefnd
32 05.02.1920 – 01.03.1920: neðri deild sjávarútvegsnefnd
29 10.02.1918 – 18.07.1918: efri deild sjóván
25 01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 34. mál á 25. löggjafarþingi
24 01.07.1913 – 13.09.1913: neðri deild nefnd um 80. mál á 24. löggjafarþingi
20 01.07.1907 – 14.09.1907: neðri deild nefnd um 37. mál á 20. löggjafarþingi
01.07.1907 – 14.09.1907: neðri deild nefnd um 69. mál á 20. löggjafarþingi
Forsetaembætti:
35 15.02.1923 – 14.05.1923: forseti sþ.
34 15.02.1922 – 26.04.1922: forseti sþ.
28 02.07.1917 – 17.09.1917: 2. varaforseti Ed. efri deild