Oddur Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 4. þm. RN, S OÓ efri deild
100 14.12.1978 – 23.05.1979: 4. þm. RN, S OÓ efri deild
10.10.1978 – 06.11.1978: 4. þm. RN, S OÓ efri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
98 14.11.1976 – 09.10.1977: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
11.10.1976 – 17.10.1976: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 2. þm. RN, S OÓ efri deild
94 18.12.1973 – 29.06.1974: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
10.10.1973 – 11.11.1973: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
93 19.04.1973 – 09.10.1973: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
10.10.1972 – 08.04.1973: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
92 21.12.1971 – 09.10.1972: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
29.11.1971 – 29.11.1971: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
15.11.1971 – 15.11.1971: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
11.10.1971 – 10.11.1971: 3. þm. RN, S OÓ efri deild
Formaður nefnda:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
98 11.10.1976 – 04.05.1977: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
97 10.10.1975 – 19.05.1976: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
96 29.10.1974 – 16.05.1975: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: efri deild heilbrigðis- og trygginganefnd