Sigurður Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
26 07.07.1915 – 15.09.1915: þm. Sn, Se SigurðG neðri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: þm. Sn, Se SigurðG neðri deild
22 15.02.1911 – 10.05.1911: þm. Sn, Se SigurðG neðri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: þm. Sn, Se SigurðG neðri deild
15 01.07.1899 – 26.08.1899: þm. SM, - SigurðG neðri deild
14 01.07.1897 – 26.08.1897: þm. SM, - SigurðG neðri deild
13 01.07.1895 – 24.08.1895: þm. SM, - SigurðG neðri deild
12 01.08.1894 – 28.08.1894: 1. þm. SM, - SigurðG neðri deild
11 01.07.1893 – 01.07.1893: 1. þm. SM, - SigurðG neðri deild
10 01.07.1891 – 26.08.1891: 1. þm. SM, - SigurðG neðri deild
Formaður nefnda:
26 07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 123. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 134. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 139. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 25. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 39. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 46. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 63. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 70. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 71. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 74. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 82. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: neðri deild nefnd um 94. mál á 26. löggjafarþingi
25 01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 20. mál á 25. löggjafarþingi
01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 32. mál á 25. löggjafarþingi
01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 39. mál á 25. löggjafarþingi
01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 75. mál á 25. löggjafarþingi
01.07.1914 – 13.08.1914: sþ. nefnd um 122. mál á 25. löggjafarþingi
22 15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 1. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 108. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 113. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 133. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 17. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 26. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 36. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 39. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 40. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 48. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 62. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 8. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: neðri deild nefnd um 84. mál á 22. löggjafarþingi
21 15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 113. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 140. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 21. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 50. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 70. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 71. mál á 21. löggjafarþingi
15.02.1909 – 08.05.1909: neðri deild nefnd um 89. mál á 21. löggjafarþingi
Forsetaembætti:
26 07.07.1915 – 15.09.1915: 1. varaforseti Sþ. sþ.
25 01.07.1914 – 13.08.1914: 1. varaforseti Sþ. sþ.
22 15.02.1911 – 10.05.1911: 1. varaforseti Sþ. sþ.
21 15.02.1909 – 08.05.1909: 2. varaforseti Nd. neðri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
26 07.07.1915 – 15.09.1915: aldursf. neðri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: aldursf. neðri deild
22 15.02.1911 – 10.05.1911: aldursf. neðri deild