Þóroddur Guðmundsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
64 21.12.1945 – 01.02.1946: 2. þm. LA, SaS ÞG neðri deild
01.10.1945 – 14.11.1945: 2. þm. LA, SaS ÞG neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 2. þm. LA, SaS ÞG neðri deild
Varaþingmaður:
62 14.04.1943 – 16.04.1943: 2. þm. LA, SaS ÞG neðri deild, aðalmaður: Þórður Benediktsson
61 10.11.1942 – 14.11.1942: 2. þm. LA, SaS ÞG neðri deild, aðalmaður: Ísleifur Högnason