Sigurrós Þorgrímsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 11. þm. SV, S SÞorg*
132 30.05.2006 – 30.09.2006: 11. þm. SV, S SÞorg*
Varaþingmaður:
132 01.10.2005 – 30.05.2006: 3. þm. SV, S SÞorg*, aðalmaður: Gunnar Birgisson
131 25.04.2005 – 09.05.2005: 1. þm. SV, S SÞorg*, aðalmaður: Árni M. Mathiesen
06.04.2005 – 25.04.2005: 6. þm. SV, S SÞorg*, aðalmaður: Sigríður A. Þórðardóttir
15.02.2005 – 02.03.2005: 8. þm. SV, S SÞorg* fyrir Þorgerði K. Gunnarsdóttur
130 03.05.2004 – 17.05.2004: 1. þm. SV, S SÞorg*, aðalmaður: Árni M. Mathiesen
01.10.2003 – 31.12.2003: 8. þm. SV, S SÞorg* fyrir Þorgerði K. Gunnarsdóttur