Ólöf Nordal - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
146 11.01.2017 – 08.02.2017: 1. þm. RS, S ÓN* með varamann
06.12.2016 – 11.01.2017: 1. þm. RS, S ÓN með varamann
29.10.2016 – 06.12.2016: 1. þm. RS, S ÓN
141 28.03.2013 – 27.04.2013: 2. þm. RS, S ÓN
22.03.2013 – 28.03.2013: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
18.01.2013 – 22.03.2013: 2. þm. RS, S ÓN
15.12.2012 – 18.01.2013: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
10.12.2012 – 15.12.2012: 2. þm. RS, S ÓN
06.12.2012 – 10.12.2012: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
06.12.2012 – 06.12.2012: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
03.12.2012 – 06.12.2012: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
12.11.2012 – 03.12.2012: 2. þm. RS, S ÓN
29.10.2012 – 12.11.2012: 2. þm. RS, S ÓN með varamann
11.09.2012 – 29.10.2012: 2. þm. RS, S ÓN
140 01.10.2011 – 10.09.2012: 2. þm. RS, S ÓN
139 01.10.2010 – 30.09.2011: 2. þm. RS, S ÓN
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 2. þm. RS, S ÓN
137 25.04.2009 – 30.09.2009: 2. þm. RS, S ÓN
136 01.02.2009 – 25.04.2009: 9. þm. NA, S ÓN
01.10.2008 – 01.02.2009: 9. þm. NA, S ÓN*
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 9. þm. NA, S ÓN*
134 12.05.2007 – 30.09.2007: 9. þm. NA, S ÓN*
Ráðherraembætti:
146 29.10.2016 – 11.01.2017: innanríkisráðherra
145 08.09.2015 – 28.10.2016: innanríkisráðherra
144 04.12.2014 – 07.09.2015: innanríkisráðherra