Auður Sveinsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
117 24.02.1994 – 14.03.1994: 9. þm. RV, Ab ASv, aðalmaður: Svavar Gestsson
116 05.04.1993 – 19.04.1993: 9. þm. RV, Ab ASv, aðalmaður: Svavar Gestsson
03.09.1992 – 17.09.1992: 9. þm. RV, Ab ASv, aðalmaður: Svavar Gestsson
115 16.03.1992 – 30.03.1992: 14. þm. RV, Ab ASv, aðalmaður: Guðrún Helgadóttir