Einar Guðfinnsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
86 02.05.1966 – 04.05.1966: 4. þm. VF, S EG efri deild, aðalmaður: Þorvaldur Garðar Kristjánsson
07.02.1966 – 01.03.1966: 2. þm. VF, S EG neðri deild, aðalmaður: Sigurður Bjarnason
84 21.04.1964 – 03.05.1964: 4. þm. VF, S EG efri deild, aðalmaður: Þorvaldur Garðar Kristjánsson