Guðmundur Búason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
108 11.11.1985 – 24.11.1985: 5. þm. SL, F GBúa efri deild, aðalmaður: Jón Helgason
106 07.11.1983 – 20.11.1983: 5. þm. SL, F GBúa efri deild, aðalmaður: Jón Helgason